序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄学峰 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 靳桂芹 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄学峰
|
|
2 |
张珧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-16章程修正案
|
2 | 2018-07-16 | 经营期限 |
2009年9月23日 至 2019年9月22日
|
2009年9月23日 至 2039年9月22日
|
3 | 2018-07-16 | 法定代表人变更 |
张昌武
|
庄学峰
|
4 | 2018-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张昌武 [退出]
|
庄学峰 [新增]
|
5 | 2015-12-04 | 财务负责人 |
|
王凤梅
|
6 | 2015-12-04 | 联络员备案 |
|
王凤梅
|
7 | 2015-03-13 | 投资人(股权)变更 |
珠海市金世邦实业有限公司; [退出]珠海国青酒店管理有限公司; [退出]
|
庄学峰; [新增]靳桂芹; [新增]
|
8 | 2015-03-13 | 名称变更 |
秦皇岛市国青酒店管理有限公司
|
秦皇岛恒祥酒店管理有限公司
|
9 | 2015-03-13 | 章程备案 |
无
|
2015-03-12名称、股东、公司类型
|
10 | 2015-03-13 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|