序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔志刚 | 95% | 95.0万人民币 |
2 | 王寒冰 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王寒冰
|
|
2 |
崔志刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔志刚 [退出]
|
王寒冰 [新增]
|
2 | 2022-08-11 | 联络员备案 |
胡国利 *** 备案手机:***
|
崔志刚 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-08-11 | 法定代表人变更 |
王寒冰
|
崔志刚
|
4 | 2022-08-11 | 章程备案 |
无
|
2022-08-10新章程备案**
|
5 | 2022-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王寒冰 [退出]
|
崔志刚 [新增]
|
6 | 2020-04-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-29章程修正案**
|
7 | 2020-04-29 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区燕北小区平顶楼8-6号
|
河北省秦皇岛市海港区东港路与外环交叉路口东兴市场11排1号、2号
|
8 | 2020-04-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-03章程修正案**
|
9 | 2020-04-13 | 经营范围变更 |
预包装食品销售;会议及展览服务;陆路货运代理;装卸服务;普通货运**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品销售;会议及展览服务;装卸服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2019-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔志刚 [退出]
|
王寒冰 [新增]
|