序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焦群英 | 55.2% | 1.656万人民币 |
2 | 焦雅娜 | 44.8% | 1.344万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
焦群英
|
|
2 |
焦雅娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛英纳商贸有限公司民族南路分公司
|
焦群英 | 2010-07-29 |
2 |
秦皇岛英纳商贸有限公司第一分公司
|
焦群英 | 2008-05-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-05-18章程修正案
|
2 | 2018-06-06 | 经营期限 |
2008年3月31日 至 2018年3月30日
|
2008年3月31日 至 2038年3月30日
|
3 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李红键 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-06 | 财务负责人 |
|
刘艳光 ***
|
5 | 2008-07-11 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区太阳城4号楼1层2号
|
秦皇岛市海港区金都大厦一层Y018号
|