序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙长有 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙长有
|
|
2 |
王一慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王华 [退出]
|
孙长有 [新增]
|
2 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马小军 [退出]
|
王一慧 [新增]
|
3 | 2022-08-24 | 法定代表人变更 |
王华
|
孙长有
|
4 | 2022-08-24 | 章程备案 |
无
|
2022-08-19新章程
|
5 | 2022-08-24 | 投资人(股权)变更 |
马小军 出资 11.25万人民币; [退出]王华 出资 27.5万人民币; [退出]佟学远 出资 11.25万人民币; [退出]
|
孙长有 出资 50万人民币; [新增]
|
6 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马小军
|
王一慧
|
7 | 2022-08-24 | 联络员备案 |
王华 *** 备案手机:***
|
孙长有 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-05-09 | 财务负责人 |
|
武凤英
|
9 | 2016-05-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王华 备案手机:*****
|
10 | 2013-09-10 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,佟学远,20.0,***,满素云,30.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,佟学远,11.25( - 43.75% ),***,王华,27.5,***,马小军,11.25
|