序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈文龙 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈文龙
|
|
2 |
苏美荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李含 [退出]
|
苏美荣 [新增]
|
2 | 2019-05-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-27经营期限变更
|
3 | 2019-05-27 | 经营期限 |
2009年11月16日 至 2019年11月15日
|
2009年11月16日 至 长期
|
4 | 2019-05-27 | 联络员备案 |
备案手机:
|
李含 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-05-27 | 财务负责人 |
|
陈文龙 ***
|
6 | 2019-05-27 | 法定代表人变更 |
陈文龙
|
陈文龙
|
7 | 2019-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈文龙
|
陈文龙
|