序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李仁珠 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李仁珠
|
|
2 |
李连静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨阳 [退出]
|
李仁珠 [新增]
|
2 | 2022-08-17 | 法定代表人变更 |
杨阳
|
李仁珠
|
3 | 2022-08-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-11新章程
|
4 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李仁珠 [退出]
|
杨阳 [新增]
|
5 | 2022-03-07 | 法定代表人变更 |
李仁珠
|
杨阳
|
6 | 2022-03-07 | 章程备案 |
无
|
2022-03-04新章程
|
7 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡瑞舫 [退出]
|
李连静 [新增]
|
8 | 2021-04-13 | 投资人(股权)变更 |
李连静 出资 1000万人民币; [退出]
|
李仁珠 出资 1000万人民币; [新增]
|
9 | 2021-04-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-13股东变更
|
10 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
李连静
|
李仁珠
|