序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高玲 | 15% | 30万人民币 |
2 | 秦皇岛未来门投资管理有限公司 | 15% | 30.0万人民币 |
3 | 李岩 | 5% | 10万人民币 |
4 | 张爱姣 | 5% | 10万人民币 |
5 | 田剑奇 | 5% | 10万人民币 |
6 | 祝艺萌 | 5% | 10万人民币 |
7 | 赵龙 | 2.5% | 5万人民币 |
8 | 王秀英 | 2.5% | 5万人民币 |
9 | 武伟 | 2.5% | 5万人民币 |
10 | 张继海 | 2.5% | 5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-25 | 合伙人变更 |
赵宏宇;秦皇岛未来门投资管理有限公司;赵树斌;王鑫;张树杰;张玉玲;朱振清;田剑奇;郝帅;张自谦;崔殿福;闫坤;丁灏;寇立军;曹志存;高爽;张长城;王玉清;李光清;祝艺萌;崔巍;王哲超;黄丽君;李岩;孙强;于春生;邢淑贤;张福顺;张继权; [退出]邱绘绘;陈彦松;付长山;叶晓;马丽;李铁军;张海泉;王秀英;苏仲伟;耿新宇;庞雪飞;徐树元;赵龙;常桐;张春波;张继海;李晶晶;张爱姣;李丹;高玲;张玲茹; [退出]
|
赵宏宇;秦皇岛未来门投资管理有限公司;赵树斌;王鑫;张树杰;张玉玲;朱振清;田剑奇;郝帅;张自谦;崔殿福;闫坤;丁灏;寇立军;曹志存;高爽;张长城;王玉清;李光清;祝艺萌;崔巍;王哲超;黄丽君;李岩;孙强;于春生;邢淑贤;张福顺;邱绘绘;陈彦松;付长山;叶晓;马丽;李铁军;张海泉;王秀英;苏仲伟;耿新宇;庞雪飞;徐树元;赵龙;常桐;张春波;张继海;李晶晶;张爱姣;李丹;武伟; [新增]高玲;苏新远; [新增]
|
2 | 2016-04-14 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
秦皇岛未来门投资管理有限公司;
|
秦皇岛未来门投资管理有限公司;
|
3 | 2016-03-18 | 经营场所变更 |
河北省秦皇岛市海港区河北大街中段225号院内A座一楼门市房A-3号
|
河北省秦皇岛市海港区海阳路108号
|
4 | 2016-03-18 | 合伙人变更 |
赵宏宇;秦皇岛未来门投资管理有限公司;赵树斌;王鑫;张树杰;张玉玲;朱振清;田剑奇;郝帅;张自谦;崔殿福;闫坤;丁灏;寇立军;曹志存;吴迪; [退出]张长城;王玉清;李光清;祝艺萌;崔巍;王哲超;黄丽君;李岩;孙强;于春生;邢淑贤;张福顺;张继权;邱绘绘;陈彦松;付长山;叶晓;马丽;李铁军;张海泉;王秀英;苏仲伟;耿新宇;庞雪飞;徐树元;赵龙;常桐;张春波;张继海;李晶晶;张爱姣;李丹;高玲;高凡; [退出]
|
赵宏宇;秦皇岛未来门投资管理有限公司;赵树斌;王鑫;张树杰;张玉玲;朱振清;田剑奇;郝帅;张自谦;崔殿福;闫坤;丁灏;寇立军;曹志存;高爽; [新增]张长城;王玉清;李光清;祝艺萌;崔巍;王哲超;黄丽君;李岩;孙强;于春生;邢淑贤;张福顺;张继权;邱绘绘;陈彦松;付长山;叶晓;马丽;李铁军;张海泉;王秀英;苏仲伟;耿新宇;庞雪飞;徐树元;赵龙;常桐;张春波;张继海;李晶晶;张爱姣;李丹;高玲;张玲茹; [新增]
|
5 | 2015-12-23 | 出资额变更 |
10万人民币
|
200.0000万人民币( + 1900% )
|
6 | 2015-12-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
魏来 备案手机:*****
|
7 | 2015-12-23 | 财务负责人 |
|
王建敏
|
8 | 2015-12-23 | 合伙人变更 |
翟兴文; [退出]秦皇岛未来门投资管理有限公司;
|
赵宏宇; [新增]秦皇岛未来门投资管理有限公司;赵树斌; [新增]王鑫; [新增]张树杰; [新增]张玉玲; [新增]朱振清; [新增]田剑奇; [新增]郝帅; [新增]张自谦; [新增]崔殿福; [新增]闫坤; [新增]丁灏; [新增]寇立军; [新增]曹志存; [新增]吴迪; [新增]张长城; [新增]王玉清; [新增]李光清; [新增]祝艺萌; [新增]崔巍; [新增]王哲超; [新增]黄丽君; [新增]李岩; [新增]孙强; [新增]于春生; [新增]邢淑贤; [新增]张福顺; [新增]张继权; [新增]邱绘绘; [新增]陈彦松; [新增]付长山; [新增]叶晓; [新增]马丽; [新增]李铁军; [新增]张海泉; [新增]王秀英; [新增]苏仲伟; [新增]耿新宇; [新增]庞雪飞; [新增]徐树元; [新增]赵龙; [新增]常桐; [新增]张春波; [新增]张继海; [新增]李晶晶; [新增]张爱姣; [新增]李丹; [新增]高玲; [新增]高凡; [新增]
|