序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 经营范围变更 |
许可经营项目:车用乙醇汽油、柴油的零售(闭杯闪点≤60°)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月6日);煤油的零售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品;卷烟、雪茄烟;图书、报纸、期刊零售;道路货物运输;销售润滑油、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具及室内装饰材料;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;委托代理收取水电费;票务代理服务;设计、制作、代理、****布广告;汽车清洗服务;与经营业务有关的咨询服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车装饰;货物运输代理;自有场地、房屋的租赁;体育运动项目经营;汽车租赁(不含九座以上)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:许可经营项目:乙醇汽油、柴油的零售(闭杯闪点≤60°)(危险化学品经营许可证有效期至2025年07月05日);一般项目:煤油的零售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品;卷烟、雪茄烟;图书、报纸、期刊零售;道路货物运输;销售润滑油、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具及室内装饰材料;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;委托代理收取水电费;票务代理服务;设计、制作、代理、****布广告;汽车清洗服务;与经营业务有关的咨询服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车装饰;货物运输代理;自有场地、房屋的租赁;体育运动项目经营;汽车租赁(不含九座以上)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-10-27 | 经营范围变更 |
许可经营项目:汽油、柴油的零售(闭杯闪点≤60°)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月6日);煤油的零售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品;卷烟、雪茄烟;图书、报纸、期刊零售;道路货物运输;销售润滑油、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具及室内装饰材料;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;委托代理收取水电费;票务代理服务;设计、制作、代理、****布广告;汽车清洗服务;与经营业务有关的咨询服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车装饰;货物运输代理;自有场地、房屋的租赁;体育运动项目经营;汽车租赁(不含九座以上)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可经营项目:车用乙醇汽油、柴油的零售(闭杯闪点≤60°)(危险化学品经营许可证有效期至2022年7月6日);煤油的零售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品;卷烟、雪茄烟;图书、报纸、期刊零售;道路货物运输;销售润滑油、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具及室内装饰材料;零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡;委托代理收取水电费;票务代理服务;设计、制作、代理、****布广告;汽车清洗服务;与经营业务有关的咨询服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;汽车装饰;货物运输代理;自有场地、房屋的租赁;体育运动项目经营;汽车租赁(不含九座以上)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-03-04 | 负责人变更 |
张岗 [退出]
|
霍俊杰 [新增]
|
4 | 2019-07-26 | 经营范围变更 |
汽油、柴油的零售(危险化学品经营许可证有效期至2019年7月6日);预包装食品零售;卷烟、雪茄烟的零售;场地及房屋租赁;润滑油零售;日用百货便利店经营;汽车清洗服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽油、柴油的零售(危险化学品经营许可证有效期至2019年7月6日);预包装食品零售;卷烟、雪茄烟的零售;场地及房屋租赁;润滑油零售;日用百货便利店经营;汽车清洗服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-07-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
外商投资企业分公司
|
6 | 2019-07-26 | 负责人变更 |
张岗
|
张岗
|
7 | 2019-07-26 | 名称变更 |
中国石化销售有限公司河北秦皇岛卢龙长城加油站
|
中国石化销售股份有限公司河北秦皇岛卢龙长城加油站
|
8 | 2019-07-26 | 其他事项备案 |
中国石化销售有限公司
|
中国石化销售有限公司
|
9 | 2016-07-15 | 负责人变更 |
霍俊杰 [退出]
|
张岗 [新增]
|
10 | 2016-07-15 | 财务负责人 |
|
杜霞 ***
|