序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李艳红 | 1.5万人民币 | |
2 | 石云霞 | 25% | 4万人民币 |
3 | 刘俊恩 | 25% | 4万人民币 |
4 | 王银香 | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘俊恩
|
|
2 |
李艳红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
备案手机:
|
田冬月 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-04-26 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘俊恩;成员:刘俊恩;成员:石云霞;成员:李艳红;成员:王银香;
|
3 | 2015-01-20 | 注册资本(金)变更 |
10万人民币
|
16.0000万人民币( + 60% )
|
4 | 2015-01-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-01-19注册资本
|
5 | 2015-01-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-01-12股权
|
6 | 2015-01-15 | 投资人(股权)变更 |
李相; [退出]石云霞;李艳红;
|
刘俊恩; [新增]石云霞;李艳红;王银香; [新增]
|
7 | 2015-01-15 | 法定代表人变更 |
李相
|
刘俊恩
|