序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙立彦 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 刘光清 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 郝艳平 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙立彦
|
|
2 |
刘光清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-15 | 地址变更 |
秦皇岛市经济技术开****区天台山路6号0801-0807
|
河北省秦皇岛市海港区民族南路99号1605
|
2 | 2021-06-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-31章程修正案备案**
|
3 | 2019-06-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-15住所
|
4 | 2019-06-26 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区盛秦国际8-2-302
|
秦皇岛市经济技术开****区天台山路6号0801-0807
|