序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董文明 | 98% | 98.0万人民币 |
2 | 董文平 | 2% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董文明
|
|
2 |
董文平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-30 | 清算组备案 |
无
|
负责人:董文明;成员:董文平;
|
2 | 2018-10-30 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:董文明;成员:董文平;
|
3 | 2017-10-25 | 法定代表人变更 |
董文武
|
董文明
|
4 | 2017-10-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-09第四章第五条股东名称,第四章第五条出资情况。
|
5 | 2017-10-25 | 财务负责人 |
|
孙金伟
|
6 | 2017-10-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
董文明 备案手机:*****
|
7 | 2017-10-25 | 投资人(股权)变更 |
董文武 出资 98万; [退出]董文平 出资 2万;
|
董文明 出资 98万人民币; [新增]董文平 出资 2万人民币;
|
8 | 2017-10-25 | 经营范围变更 |
许可经营项目:普通货运(道路运输经营许可证有效期至2014年10月26日)。一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):建材、钢材的销售。
|
普通货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|