序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪泉 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李洪泉
|
|
2 |
李乐为
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 章程备案 |
无
|
2020-04-29章程修正案**
|
2 | 2020-05-15 | 投资人(股权)变更 |
李洪泉 出资 850万人民币;
|
李洪泉 出资 50( - 94.11765% )万人民币;
|
3 | 2020-05-15 | 注册资本变更 |
850万人民币
|
50.000000万人民币( - 94.11765% )
|
4 | 2020-04-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-16章程修正案**
|
5 | 2020-04-16 | 法定代表人变更 |
王忠臣
|
李洪泉
|
6 | 2020-04-16 | 投资人(股权)变更 |
王忠臣 出资 850万人民币; [退出]
|
李洪泉 出资 850万人民币; [新增]
|
7 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王忠臣 [退出]
|
李洪泉 [新增]
|
8 | 2018-08-27 | 章程备案 |
无
|
2018-08-27新章程**
|
9 | 2018-08-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-08-27 | 投资人(股权)变更 |
李乐为 出资 170万人民币; [退出]王忠臣 出资 510万人民币;王唐 出资 170万人民币; [退出]
|
王忠臣 出资 850( + 66.66667% )万人民币;
|