序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海丰倚实业****展有限公司 | 100% | 150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王胜军
|
|
2 |
邱庆月
|
|
3 |
刘波
|
|
4 |
张恒选
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-09章程修正案**
|
2 | 2019-09-09 | 经营范围变更 |
在秦皇岛口岸从事国际船舶代理业务;道路普通货运;货运站(场)(物流服务、仓储服务、货物中转);货物专用运输(罐式);搬运装卸;豆类食用农产品的销售;油罐车、牵引车、叉车的租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在秦皇岛口岸从事国际、国内船舶代理业务;道路普通货运;货运站(场)(物流服务、仓储服务、货物中转);货物专用运输(罐式);搬运装卸;豆类食用农产品的销售;油罐车、牵引车、叉车的租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-04-26 | 投资人(股权)变更 |
上海益嘉物流有限公司 出资 150万人民币; [退出]
|
上海丰倚实业****展有限公司 出资 150万人民币; [新增]
|
4 | 2018-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李长平 [退出]
|
张恒选 [新增]
|
5 | 2018-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王传鹏 [退出]
|
王胜军 [新增]
|
6 | 2018-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盛岩 [退出]
|
王胜军 [新增]邱庆月 [新增]刘波 [新增]
|
7 | 2018-04-26 | 法定代表人变更 |
盛岩
|
王胜军
|
8 | 2018-04-26 | 联络员备案 |
刘向杰 *** 备案手机:***
|
李翌 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-04-26 | 章程备案 |
无
|
2018-04-16新章程**
|
10 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军 [退出]
|
王传鹏 [新增]
|