序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵浩源 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 曹丽翔 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵浩源
|
|
2 |
曹立新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹立新 [退出]
|
赵浩源 [新增]
|
2 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵浩源 [退出]
|
马蕊 [新增]
|
3 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹立新
|
赵浩源
|
4 | 2022-08-29 | 法定代表人变更 |
赵浩源
|
马蕊
|
5 | 2022-08-29 | 投资人(股权)变更 |
赵浩源 出资 51万人民币; [退出]曹丽翔 出资 49万人民币; [退出]
|
马蕊 出资 51万人民币; [新增]曹立新 出资 49万人民币; [新增]
|
6 | 2022-08-29 | 章程备案 |
无
|
2022-08-29新章程**
|
7 | 2022-08-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵浩源
|
马蕊
|
8 | 2021-03-17 | 章程备案 |
无
|
2021-03-03新章程**
|
9 | 2021-03-17 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区红安街4号
|
河北省秦皇岛市海港区河北大街中段403-1号
|
10 | 2017-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于洪
|
曹立新
|