序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋宏毅 | 66.66667% | 400.0万人民币 |
2 | 冯浩洋 | 33.33333% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋宏毅
|
|
2 |
冯丽霞
|
|
3 |
冯浩洋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北浩洋工程咨询有限公司甘肃省分公司
|
蒋小强 | 2022-05-13 |
2 |
河北浩洋工程咨询有限公司邯郸永年分公司
|
李达 | 2021-09-15 |
3 |
河北浩洋工程咨询有限公司海南分公司
|
卢俊龙 | 2021-09-03 |
4 |
河北浩洋工程咨询有限公司广东分公司
|
曾小克 | 2021-06-24 |
5 |
河北浩洋工程咨询有限公司陕西分公司
|
王琛 | 2021-04-27 |
6 |
河北浩洋工程咨询有限公司昌黎分公司
|
林霞 | 2021-04-21 |
7 |
河北浩洋工程咨询有限公司承德分公司
|
李芳 | 2021-04-12 |
8 |
河北浩洋工程咨询有限公司巴州分公司
|
郭刚 | 2019-04-17 |
9 |
河北浩洋工程咨询有限公司保定分公司
|
侯春芳 | 2019-03-06 |
10 |
河北浩洋工程咨询有限公司云南分公司
|
王庆华 | 2018-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯浩洋 [退出]
|
冯丽霞 [新增]
|
2 | 2020-06-27 | 财务负责人 |
王军玲 ***
|
岳莎莎 ***
|
3 | 2020-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周志群 [退出]
|
冯浩洋 [新增]
|
4 | 2017-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛玉彬 [退出]
|
周志群 [新增]
|
5 | 2017-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯浩洋 [退出]
|
宋宏毅 [新增]
|
6 | 2017-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王志鹏 [退出]
|
冯浩洋 [新增]
|
7 | 2017-05-18 | 经理备案 |
牛玉彬 [退出]
|
周志群 [新增]
|
8 | 2017-05-18 | 财务负责人 |
袁利敏
|
王军玲
|
9 | 2017-05-18 | 监事备案 |
王志鹏 [退出]
|
冯浩洋 [新增]
|
10 | 2017-05-18 | 董事备案 |
冯浩洋 [退出]
|
宋宏毅 [新增]
|