序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴宇航 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴宇航
|
|
2 |
牛昊月
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 地址变更 |
河北省邯郸市丛台区滏东大街259号三龙大厦A座9层
|
河北省邯郸市经济开****区世纪大街2号(康业大厦)2号门市
|
2 | 2021-05-25 | 章程备案 |
无
|
2021-05-24公司新章程
|
3 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
孟霖涵 *** 备案手机:***
|
吴宇航 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟霖涵 [退出]
|
吴宇航 [新增]
|
5 | 2021-05-25 | 法定代表人变更 |
孟霖涵
|
吴宇航
|
6 | 2021-05-25 | 投资人(股权)变更 |
孟霖涵 出资 300万人民币; [退出]
|
吴宇航 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2021-01-29 | 地址变更 |
河北省邯郸市丛台区中华北大街89号友谊时代广场办公B座0单元19层1904号
|
河北省邯郸市丛台区滏东大街259号三龙大厦A座9层
|
8 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁叮 [退出]
|
牛昊月 [新增]
|
9 | 2018-08-08 | 法定代表人变更 |
孟霖涵
|
孟霖涵
|
10 | 2018-08-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|