序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭长民 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭长民
|
|
2 |
马凤清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-14 | 联络员备案 |
郭长民 *** 备案手机:***
|
郭长民 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-12-14 | 经营范围变更 |
碳素制品、石墨制品、冶金炉料、金属硅的销售*
|
碳素制品、石墨制品、冶金炉料、金属硅的销售;货物及技术进出口。
|
3 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高强国 [退出]
|
马凤清 [新增]
|
4 | 2017-10-17 | 财务负责人 |
|
尹炳囡
|
5 | 2017-10-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭长民 备案手机:*****
|
6 | 2014-08-20 | 住所变更 |
邯郸市邯山区渚河路680号8层828、829号
|
邯郸市邯山区渚河路106#院5-2-6号
|