序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王晓星 | 75% | 900.0万人民币 |
2 | 王亮 | 25% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王晓星
|
|
2 |
王亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北卓通建筑工程有限公司邯郸分公司
|
何焕磊 | 2022-02-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-14 | 经营期限 |
2011年1月11日 至 2021年1月10日
|
2011年1月11日 至 长期
|
2 | 2021-01-14 | 章程备案 |
无
|
2021-01-13经营期限变更
|
3 | 2019-12-05 | 经营范围变更 |
房屋建筑施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、机电设备安装工程施工总承包、电力工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、通信工程施工总承包、矿山工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面专业承包、公路路基工程专业承包、土石方工程专业承包、园林古建建筑工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑用起重设备安装工程专业承包、防腐保温工程专业承包、提防工程专业承包、送变电工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、机场场道工程专业承包、管道工程专业承包、体育场地设施工程专业承包;城市园林绿化、锅炉安装、压力管道安装、;房屋租赁、建筑设备及建筑机械租赁;建筑装饰装修;苗木、花卉种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房屋建筑施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、机电设备安装工程施工总承包、电力工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、通信工程施工总承包、矿山工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面专业承包、公路路基工程专业承包、土石方工程专业承包、园林古建建筑工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑用起重设备安装工程专业承包、防腐保温工程专业承包、提防工程专业承包、送变电工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、机场场道工程专业承包、管道工程专业承包、体育场地设施工程专业承包;城市园林绿化、锅炉安装、压力管道安装、;房屋租赁、建筑设备及建筑机械租赁;建筑装饰装修;房屋拆除(不含爆破);苗木、花卉种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-12-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-03经营范围变更
|
5 | 2018-11-16 | 经营范围变更 |
房屋建筑施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、机电设备安装工程施工总承包、电力工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、通信工程施工总承包、矿山工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面专业承包、公路路基工程专业承包、土石方工程专业承包、园林古建建筑工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑用起重设备安装工程专业承包、防腐保温工程专业承包、提防工程专业承包、送变电工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、机场场道工程专业承包、管道工程专业承包、体育场地设施工程专业承包;城市园林绿化、锅炉安装、压力管道安装、;房屋租赁、建筑设备及建筑机械租赁;建筑装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房屋建筑施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、机电设备安装工程施工总承包、电力工程施工总承包、化工石油工程施工总承包、通信工程施工总承包、矿山工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建幕墙工程专业承包、消防设施工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面专业承包、公路路基工程专业承包、土石方工程专业承包、园林古建建筑工程专业承包、建筑防水工程专业承包、建筑用起重设备安装工程专业承包、防腐保温工程专业承包、提防工程专业承包、送变电工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、机场场道工程专业承包、管道工程专业承包、体育场地设施工程专业承包;城市园林绿化、锅炉安装、压力管道安装、;房屋租赁、建筑设备及建筑机械租赁;建筑装饰装修;苗木、花卉种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-11-16 | 投资人(股权)变更 |
孟江伟 出资 300万人民币; [退出]杨永光 出资 700万人民币; [退出]王晓星 出资 200万人民币;
|
王晓星 出资 900( + 350% )万人民币;王亮 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2018-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟江伟 [退出]
|
王亮 [新增]
|
8 | 2018-11-16 | 章程备案 |
无
|
2018-11-15股东、经营范围
|
9 | 2018-01-25 | 法定代表人变更 |
王亮
|
王晓星
|
10 | 2018-01-25 | 投资人(股权)变更 |
孟江伟 出资 300万人民币;杨永光 出资 700万人民币;王亮 出资 200万人民币; [退出]
|
孟江伟 出资 300万人民币;杨永光 出资 700万人民币;王晓星 出资 200万人民币; [新增]
|