序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张书芳 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 李小伐 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张书芳
|
|
2 |
李小伐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 经营期限 |
2011年7月8日 至 2021年7月7日
|
2011年7月8日 至 2041年7月7日
|
2 | 2016-03-18 | 经营范围变更 |
计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品、通讯器材的销售;计算机软件开****;承揽安全技术防范系统工程的设计、施工、维修(按资质证核准的范围经营);****光二极管室内外照明亮化工程**
|
计算机信息系统集成;承揽安全技术防范系统工程的设计、施工、维修(按资质证核准的经营范围);信息技术咨询服务;软件开****;计算机软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品、通讯器材的销售;****光二极管室内外照明亮化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-03-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张书芳 备案手机:*****
|
4 | 2015-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申智慧 [退出]
|
李小伐 [新增]
|
5 | 2015-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张书芳
|
张书芳
|
6 | 2015-08-18 | 经理备案 |
张书芳
|
张书芳
|
7 | 2015-08-18 | 董事备案 |
张书芳
|
张书芳
|
8 | 2015-08-18 | 法定代表人变更 |
张书芳
|
张书芳
|
9 | 2015-08-18 | 监事备案 |
申智慧 [退出]
|
李小伐 [新增]
|
10 | 2015-08-18 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
张书芳;申智慧; [退出]
|
张书芳;李小伐; [新增]
|