序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张胜龙 | 50.27778% | 253.4万人民币 |
2 | 郑东 | 9.72222% | 49.0万人民币 |
3 | 石磊 | 8.33333% | 42.0万人民币 |
4 | 马建红 | 8.33333% | 42.0万人民币 |
5 | 汪存志 | 6.66667% | 33.6万人民币 |
6 | 曹有力 | 5.55556% | 28.0万人民币 |
7 | 芦彬 | 4.16667% | 21.0万人民币 |
8 | 吕明臣 | 4.16667% | 21.0万人民币 |
9 | 王丽君 | 1.38889% | 7.0万人民币 |
10 | 胡乐生 | 1.38889% | 7.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石磊
|
|
2 |
张胜龙
|
|
3 |
吕明臣
|
|
4 |
郑东
|
|
5 |
马建红
|
|
6 |
赵洪斌
|
|
7 |
曹有力
|
|
8 |
芦彬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸市峰峰平安燃气有限责任公司居安燃气器具销售分公司
|
胡乐生 | 2009-09-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-16公司住所变更、章程修正案备案
|
2 | 2018-08-21 | 地址变更 |
邯郸市峰峰矿区峰峰镇南桥路93号
|
河北省邯郸市峰峰矿区滏阳东路88号
|
3 | 2018-08-21 | 经营范围变更 |
天然气销售、燃气燃烧器具安装维修及配件销售;车用压缩天然气、柴油、煤油销售(仅限分支机构经营),房屋租赁※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
天然气销售、燃气燃烧器具安装维修及配件销售;车用压缩天然气、柴油、煤油销售(仅限分支机构经营),房屋租赁※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-11-24 | 经营范围变更 |
天然气销售、燃气燃烧器具安装维修及配件销售;车用压缩天然气、柴油、煤油销售(仅限分支机构经营)※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
天然气销售、燃气燃烧器具安装维修及配件销售;车用压缩天然气、柴油、煤油销售(仅限分支机构经营),房屋租赁※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-11-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-22住所、经营范围
|
6 | 2016-11-24 | 住所变更 |
邯郸市峰峰矿区滏阳东路88号
|
邯郸市峰峰矿区峰峰镇南桥路93号
|
7 | 2016-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
石磊
|
8 | 2016-05-10 | 法定代表人变更 |
张胜龙
|
石磊
|
9 | 2016-05-10 | 经理备案 |
|
石磊 [新增]
|
10 | 2016-05-10 | 财务负责人 |
|
曹利东
|