序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 五矿资产经营管理有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡爱兵
|
|
2 |
许拟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
五矿(邯郸)房产管理有限公司邯郸社区服务部
|
袁海波 | 2011-11-18 |
2 |
五矿(邯郸)房产管理有限公司西石门铁矿服务部
|
苏锡安 | 2011-11-16 |
3 |
五矿(邯郸)房产管理有限公司玉石洼铁矿服务部
|
苏锡安 | 2011-11-16 |
4 |
五矿邯郸邯邢资产管理中心玉泉岭铁矿服务部
|
王占魁 | 2011-11-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 法定代表人变更 |
赵曦
|
胡爱兵
|
2 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵曦 [退出]
|
胡爱兵 [新增]
|
3 | 2022-07-05 | 章程备案 |
无
|
2022-06-21
|
4 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王丽 [退出]
|
许拟 [新增]
|
5 | 2020-09-14 | 法定代表人变更 |
吴立宪
|
赵曦
|
6 | 2019-04-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
五矿(北京)资产管理公司; [退出]
|
五矿资产经营管理有限公司; [新增]
|
7 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王丽
|
8 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田造津 [退出]
|
胡爱兵 [新增]
|
9 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吴立宪
|
10 | 2018-02-05 | 经营范围变更 |
资产管理、物业服务、房屋及设施租赁
|
本企业资产管理、物业服务、房屋及设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|