序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔志勇 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 薛彬 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔志勇
|
|
2 |
薛彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申连民 [退出]
|
薛彬 [新增]
|
2 | 2021-04-28 | 章程备案 |
无
|
2021-04-22股东、股权
|
3 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祝有田 [退出]
|
崔志勇 [新增]
|
4 | 2021-04-28 | 联络员备案 |
常敏 *** 备案手机:***
|
崔志勇 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-04-28 | 投资人(股权)变更 |
祝有田 出资 250万人民币; [退出]申连民 出资 250万人民币; [退出]
|
崔志勇 出资 350万人民币; [新增]薛彬 出资 150万人民币; [新增]
|
6 | 2021-04-28 | 法定代表人变更 |
祝有田
|
崔志勇
|
7 | 2021-04-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
祝有田; [退出]申连民; [退出]
|
崔志勇; [新增]薛彬; [新增]
|
8 | 2020-08-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-12经营期限
|
9 | 2020-08-13 | 经营期限 |
2010年9月17日 至 2020年9月16日
|
2020年9月16日 至 2040年9月15日
|
10 | 2018-06-20 | 章程备案 |
无
|
2018-06-15股东、股权
|