序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海明 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海明
|
|
2 |
刘双林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-13经营期限
|
2 | 2021-12-13 | 经营期限 |
2012年12月12日 至 2022年12月11日
|
2012年12月12日 至 长期
|
3 | 2019-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜海兵 [退出]
|
刘双林 [新增]
|
4 | 2019-04-24 | 投资人(股权)变更 |
王章云 出资 500万人民币; [退出]
|
李海明 出资 200万人民币; [新增]
|
5 | 2019-04-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王章云; [退出]
|
李海明; [新增]
|
6 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王章云 [退出]
|
李海明 [新增]
|
7 | 2019-04-24 | 章程备案 |
无
|
2019-04-17股东股权
|
8 | 2019-04-24 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
200.000000万人民币( - 60% )
|
9 | 2019-04-24 | 法定代表人变更 |
王章云
|
李海明
|
10 | 2019-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洪海 [退出]
|
杜海兵 [新增]
|