序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉红 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉红
|
|
2 |
刘军旗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 联络员备案 |
刘英蛟 *** 备案手机:***
|
刘玉红 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘英蛟 [退出]
|
刘玉红 [新增]
|
3 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军旗
|
刘军旗
|
4 | 2021-01-29 | 投资人(股权)变更 |
刘英蛟 出资 300万人民币; [退出]
|
刘玉红 出资 300万人民币; [新增]
|
5 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
刘英蛟
|
刘玉红
|
6 | 2021-01-29 | 章程备案 |
无
|
2021-01-27公司新章程
|
7 | 2019-08-30 | 联络员备案 |
刘英涛 *** 备案手机:***
|
刘英蛟 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-08-30 | 章程备案 |
无
|
2019-08-26公司新章程
|
9 | 2019-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉红 [退出]
|
刘军旗 [新增]
|
10 | 2019-08-30 | 投资人(股权)变更 |
刘英涛 出资 300万人民币; [退出]
|
刘英蛟 出资 300万人民币; [新增]
|