序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张洋洋 | 79.642% | 3982.1万人民币 |
2 | 张清 | 20.358% | 1017.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张洋洋
|
|
2 |
张清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
范志文; [退出]张浩; [退出]
|
张洋洋; [新增]张清; [新增]
|
2 | 2019-12-13 | 法定代表人变更 |
范志文
|
张洋洋
|
3 | 2019-12-13 | 投资人(股权)变更 |
范志文 出资 3982.1万人民币; [退出]张浩 出资 1017.9万人民币; [退出]
|
张洋洋 出资 3982.100000万人民币; [新增]张清 出资 1017.900000万人民币; [新增]
|
4 | 2019-12-13 | 章程备案 |
无
|
2019-12-10
|
5 | 2019-12-13 | 财务负责人 |
马志永 ***
|
郭艳丽 ***
|
6 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范志文 [退出]
|
张洋洋 [新增]
|
7 | 2019-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张浩 [退出]
|
张清 [新增]
|
8 | 2019-12-13 | 联络员备案 |
宋德超 *** 备案手机:***
|
张洋洋 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-04-14 | 财务负责人 |
郭艳丽
|
马志永
|
10 | 2016-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洋洋 [退出]
|
张浩 [新增]
|