序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 负责人变更 |
丰伟 [退出]
|
杨兆光 [新增]
|
2 | 2021-11-23 | 负责人变更 |
程千兵 [退出]
|
丰伟 [新增]
|
3 | 2018-03-14 | 负责人变更 |
国彦强 [退出]
|
程千兵 [新增]
|
4 | 2016-08-19 | 负责人变更 |
王瑞立 [退出]
|
国彦强 [新增]
|
5 | 2016-08-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭紫阳 备案手机:*****
|
6 | 2016-08-19 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险以及经中国保监会和公司批准的各类人身保险业务。
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险以及经中国保监会和公司批准的各类人身保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-08-19 | 财务负责人 |
|
郭瑞霞
|