序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘保生 | 60% | 480万人民币 |
2 | 郝卫华 | 40% | 320万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘保生
|
|
2 |
郝卫华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 财务负责人 |
|
张佳伟 ***
|
2 | 2021-05-13 | 联络员备案 |
|
张佳伟 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-13 | 经营期限 |
|
2011年11月21日 至 2041年10月31日
|
4 | 2021-05-13 | 地址变更 |
|
河北省邯郸市武安市南环路与新华大街交叉口西南角
|
5 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郝卫华 [新增]
|
6 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘保生
|
7 | 2017-08-03 | 投资人(股权)变更 |
|
刘保生 出资 480万人民币;郝卫华 出资 320万人民币; [新增]
|
8 | 2017-08-03 | 董事备案 |
|
刘保生
|
9 | 2017-08-03 | 经理备案 |
|
刘保生 [新增]
|
10 | 2017-08-03 | 监事备案 |
|
郝卫华 [新增]
|