序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李光辉 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 李建平 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李光辉
|
|
2 |
李建平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 经营期限 |
2017年4月17日 至 2022年4月16日
|
2017年4月17日 至 2032年4月16日
|