序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 申运良 | 33.33333% | 100万人民币 |
2 | 赵秀芹 | 16.66667% | 50万人民币 |
3 | 马向民 | 16.66667% | 50万人民币 |
4 | 马计青 | 16.66667% | 50万人民币 |
5 | 申冀临 | 16.66667% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵秀芹
|
|
2 |
申冀临
|
|
3 |
马向民
|
|
4 |
申运良
|
|
5 |
马计青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-19 | 法定代表人变更 |
申冀临
|
赵秀芹
|
2 | 2021-01-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-13法定代表人变更
|
3 | 2020-09-10 | 法定代表人变更 |
申运良
|
申冀临
|
4 | 2020-09-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-03法定代表人变更
|