序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨俊棚 | 100% | 2001.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪雪海
|
|
2 |
杨俊棚
|
|
3 |
吕新明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-09 | 注册资本变更 |
2000万人民币
|
2001.000000万人民币( + 0.05% )
|
2 | 2022-08-09 | 经营期限 |
2018年3月22日 至 2028年3月21日
|
2018年3月22日 至 长期
|
3 | 2022-08-09 | 章程备案 |
无
|
2022-08-04注册资本、经营期限、法定代表人变更
|
4 | 2022-08-09 | 投资人(股权)变更 |
杨俊棚 出资 2000万人民币;
|
杨俊棚 出资 2001( + 0.05% )万人民币;
|
5 | 2022-08-09 | 法定代表人变更 |
洪雪海
|
杨俊棚
|
6 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨俊棚 [退出]
|
洪雪海 [新增]
|
7 | 2019-09-29 | 法定代表人变更 |
杨俊棚
|
洪雪海
|
8 | 2019-09-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-20法定代表人变更
|
9 | 2019-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪雪海 [退出]
|
杨俊棚 [新增]
|
10 | 2019-06-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王战军; [退出]吕新明; [退出]
|
杨俊棚; [新增]
|