序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘东海 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘东海
|
|
2 |
焦巍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 经营期限 |
2020年1月20日 至 2022年5月11日
|
2020年1月20日 至 2023年5月11日
|
2 | 2021-05-14 | 经营期限 |
2020年1月20日 至 2021年1月20日
|
2020年1月20日 至 2022年5月11日
|