序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑雪龙 | 40% | 20万人民币 |
2 | 刘青峰 | 30% | 15万人民币 |
3 | 常海田 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑雪龙
|
|
2 |
常海田
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-07 | 经营期限 |
2009年12月15日 至 2019年12月14日
|
2009年12月15日 至 2039年12月14日
|
2 | 2020-01-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-01经营期限
|