序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯凯 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯凯
|
|
2 |
李金龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 经营期限 |
2016年12月13日 至 2021年12月12日
|
2016年12月13日 至 2031年12月12日
|
2 | 2019-08-01 | 投资人(股权)变更 |
刘青真 出资 50万人民币; [退出]
|
冯凯 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
3 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨青改 [退出]
|
李金龙 [新增]
|
4 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘青真 [退出]
|
冯凯 [新增]
|
5 | 2019-08-01 | 法定代表人变更 |
刘青真
|
冯凯
|
6 | 2019-08-01 | 联络员备案 |
刘青真 *** 备案手机:***
|
冯凯 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-08-01 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2019-03-07 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2019-03-07 | 投资人(股权)变更 |
张超英 出资 50万人民币; [退出]
|
刘青真 出资 50万人民币; [新增]
|
10 | 2019-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张超英 [退出]
|
刘青真 [新增]
|