序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 要献萍 | 70% | 1400.0万人民币 |
2 | 孙志平 | 30% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
要献萍
|
|
2 |
孙志平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-14 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2020-12-14 | 经营期限 |
2013年12月19日 至 2020年12月31日
|
|
3 | 2018-12-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2018-12-11 | 经营范围变更 |
景区旅游开****建设***
|
|
5 | 2018-12-11 | 经营期限 |
2013年12月19日 至 2018年12月31日
|
|
6 | 2016-12-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
|
7 | 2016-12-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年12月19日 至 2016年12月31日
|
|
8 | 2016-12-30 | 财务负责人 |
|
|