序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵菲 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵菲
|
|
2 |
李桂花
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北永久建设劳务有限公司临漳分公司
|
李桂花 | 2017-07-26 |
2 |
河北永久建设劳务有限公司成都分公司
|
任玉清 | 2011-11-04 |
3 |
河北永久建设劳务有限公司北京分公司
|
刘羽哲 | 2006-07-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 法定代表人变更 |
吴镇仰
|
赵菲
|
2 | 2020-06-23 | 财务负责人 |
吴坤蔚 ***
|
李如廷 ***
|
3 | 2020-06-23 | 经营期限 |
2004年7月27日 至 2034年7月26日
|
2004年7月27日 至 长期
|
4 | 2020-06-23 | 章程备案 |
无
|
2020-06-10法定代表人、股东、经营期限变更
|
5 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
吴坤蔚 *** 备案手机:***
|
赵菲 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴丽敏 [退出]
|
李桂花 [新增]
|
7 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴镇仰 [退出]
|
赵菲 [新增]
|
8 | 2020-06-23 | 投资人(股权)变更 |
吴镇仰 出资 1000万人民币; [退出]
|
赵菲 出资 1000万人民币; [新增]
|
9 | 2018-07-20 | 章程备案 |
无
|
2018-06-28股东出资情况
|
10 | 2018-07-20 | 投资人(股权)变更 |
吴镇仰 出资 970万人民币;张光耀 出资 30万人民币; [退出]
|
吴镇仰 出资 1000( + 3.09278% )万人民币;
|