序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张世东 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 贾金英 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张世东
|
|
2 |
贾金英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸市华天建筑劳务分包有限责任公司沙河分公司
|
任庆国 | 2022-03-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雪霞 [退出]
|
张世东 [新增]
|
2 | 2017-06-16 | 法定代表人变更 |
张雪霞
|
张世东
|
3 | 2017-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张世东 [退出]
|
张雪霞 [新增]
|
4 | 2017-04-24 | 经理备案 |
张世东 [退出]
|
张雪霞 [新增]
|
5 | 2017-04-24 | 法定代表人变更 |
张世东
|
张雪霞
|
6 | 2016-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张绍慧 [退出]
|
贾金英 [新增]
|
7 | 2016-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雪霞 [退出]
|
张世东 [新增]
|
8 | 2016-12-14 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘钟潮 出资 80万人民币;张绍慧 出资 80万人民币;张雪霞 出资 40万人民币;
|
张世东 出资 180万人民币;贾金英 出资 20万人民币;
|
9 | 2016-12-14 | 监事备案 |
张绍慧 [退出]
|
贾金英 [新增]
|
10 | 2016-12-14 | 法定代表人变更 |
张雪霞
|
张世东
|