序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈江红 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 孙鹏飞 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙鹏飞
|
|
2 |
陈江红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-28变更经营范围、财务负责人,章程修正案备案
|
2 | 2021-10-28 | 财务负责人 |
陈江红 ***
|
孙鹏飞 ***
|
3 | 2021-10-28 | 经营范围变更 |
老年人养护服务;残疾人养护服务;养老信息咨询服务;企业管理咨询服务;企业信誉评估服务;养老服务机构评估;老年健康评估(不含诊疗);企业资质代理服务;保健服务;营养健康咨询服务;餐饮管理;健康管理咨询服务;康复辅具适配服务;保健品技术研****;家政服务(不含审批项目)、汽车租赁(不含小轿车、仅限9座车以上)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
老年人养护服务;残疾人养护服务;养老信息咨询服务;企业管理咨询服务;养老服务机构评估;老年健康评估(不含诊疗);企业资质代理服务;保健服务;营养健康咨询服务;餐饮管理;健康管理咨询服务;康复辅具适配服务;保健品技术研****;家政服务(不含审批项目)、汽车租赁(不含小轿车、仅限9座车以上)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈江红 [退出]
|
孙鹏飞 [新增]
|
5 | 2021-05-17 | 章程备案 |
无
|
2021-05-17执行董事、法定代表人、监事、经理变更。
|
6 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙鹏飞 [退出]
|
陈江红 [新增]
|
7 | 2021-05-17 | 法定代表人变更 |
陈江红
|
孙鹏飞
|
8 | 2020-06-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-08经营范围变更,章程修正案备案
|
9 | 2020-06-09 | 经营范围变更 |
家政服务(不含审批项目)、汽车租赁(不含小轿车、仅限9座车以上)※(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
老年人养护服务;残疾人养护服务;养老信息咨询服务;企业管理咨询服务;企业信誉评估服务;养老服务机构评估;老年健康评估(不含诊疗);企业资质代理服务;保健服务;营养健康咨询服务;餐饮管理;健康管理咨询服务;康复辅具适配服务;保健品技术研****;家政服务(不含审批项目)、汽车租赁(不含小轿车、仅限9座车以上)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2019-10-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-24经营期限变更、经营范围变更、联络员变更、章程修正案备案
|