序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邯郸市文体旅产业集团有限公司 | 30% | 600.0万人民币 |
2 | 邯郸和信股权投资基金(有限合伙) | 30% | 600.0万人民币 |
3 | 河北顺田投资集团有限公司 | 20% | 400.0万人民币 |
4 | 涉县隆盛国有资产运营有限公司 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛玉水
|
|
2 |
陈红宇
|
|
3 |
高俊祥
|
|
4 |
任东辉
|
|
5 |
尚志钧
|
|
6 |
刘涛
|
|
7 |
任云柯
|
|
8 |
王启新
|
|
9 |
赵魁柱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 法定代表人变更 |
陈红宇
|
牛玉水
|
2 | 2020-06-23 | 章程备案 |
无
|
2020-05-07新章程备案。
|
3 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王金苹 [退出]
|
刘涛 [新增]
|
4 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛玉水 [退出]任云柯王启新
|
王启新赵魁柱 [新增]任云柯
|
5 | 2020-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任东辉陈红宇赵魁柱 [退出]高俊祥骆洁君 [退出]
|
高俊祥尚志钧 [新增]牛玉水 [新增]任东辉陈红宇
|
6 | 2018-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒿静飞 [退出]陈红宇高俊祥任东辉赵魁柱
|
陈红宇赵魁柱任东辉骆洁君 [新增]高俊祥
|
7 | 2018-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵魁柱邢海平 [退出]陈红宇蒿静飞高俊祥
|
赵魁柱任东辉 [新增]陈红宇蒿静飞高俊祥
|
8 | 2018-07-09 | 地址变更 |
河北省邯郸市涉县龙井大街7号
|
河北省邯郸市涉县索堡镇常乐村
|
9 | 2018-07-09 | 经营范围变更 |
游览景区开****、管理、运营;基础设施建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
游览景区开****、管理、运营;基础设施建设、酒店、住宿、餐饮、食品商品零售、室外人工体育场所服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
10 | 2018-07-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
邯郸和信股权投资基金(有限合伙);河北顺田投资集团有限公司;涉县隆盛国有资产运营有限公司;邯郸文化旅游产业集团有限公司;
|
邯郸和信股权投资基金(有限合伙);河北顺田投资集团有限公司;涉县隆盛国有资产运营有限公司;邯郸文化旅游产业集团有限公司;
|