序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任起元 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任起元
|
|
2 |
任献林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 经营期限 |
2016年11月2日 至 2022年8月20日
|
2016年11月2日 至 2023年8月20日
|
2 | 2021-08-04 | 经营期限 |
2016年11月2日 至 2021年8月20日
|
2016年11月2日 至 2022年8月20日
|
3 | 2021-08-04 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2020-09-17 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2020-09-17 | 经营期限 |
2016年11月2日 至 2020年8月20日
|
2016年11月2日 至 2021年8月20日
|
6 | 2019-08-22 | 经营期限 |
2016年11月2日 至 2019年9月9日
|
2016年11月2日 至 2020年8月20日
|
7 | 2019-08-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2018-11-26 | 法定代表人变更 |
任占斌
|
任起元
|
9 | 2018-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任占斌 [退出]
|
任起元 [新增]
|
10 | 2018-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任献林
|
任献林
|