序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨明 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨明
|
|
2 |
杨瑶瑶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 章程备案 |
无
|
2020-04-20营业期限
|
2 | 2020-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫淑梅 [退出]
|
杨瑶瑶 [新增]
|
3 | 2020-04-23 | 经营期限 |
2017年2月24日 至 2020年2月23日
|
2017年2月24日 至 2047年2月23日
|
4 | 2020-04-09 | 经营期限 |
2017年2月24日 至 2020年2月23日
|
2017年2月24日 至 2047年2月23日
|
5 | 2020-04-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-07营业期限
|