序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫建显 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫建显
|
|
2 |
闫凤莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 章程备案 |
无
|
2021-12-02第九章党组织建设
|
2 | 2020-06-24 | 经营期限 |
2015年8月12日 至 2020年8月11日
|
2015年8月12日 至 2030年8月11日
|
3 | 2017-09-21 | 财务负责人 |
|
王红芬
|
4 | 2017-09-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
闫建显 备案手机:*****
|