序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李日超 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李日超
|
|
2 |
刘晓波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 地址变更 |
河北省邯郸市肥乡区309国道与正义街交叉口东100米路南
|
河北省邯郸市肥乡区长安路长安商贸城4号楼4-19号
|
2 | 2021-11-19 | 经营期限 |
2018年7月3日 至 2028年7月2日
|
2018年7月3日 至 长期
|
3 | 2021-11-19 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚光锋 [退出]
|
李日超 [新增]
|
5 | 2020-08-14 | 章程备案 |
无
|
2020-08-14执行董事、经理、监事、法定代表人
|
6 | 2020-08-14 | 法定代表人变更 |
姚光锋
|
李日超
|
7 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
姚光锋 出资 10万人民币; [退出]
|
李日超 出资 10.000000万人民币; [新增]
|
8 | 2020-08-11 | 章程备案 |
无
|
2020-08-11注册资本
|
9 | 2020-08-11 | 其他事项备案 |
姚光锋 出资 500万人民币;
|
姚光锋 出资 10.000000万人民币;
|
10 | 2020-08-11 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
10.000000万人民币( - 98% )
|