序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴少文 | 20% | 1000万人民币 |
2 | 吴少波 | 20% | 1000万人民币 |
3 | 吴少清 | 20% | 1000万人民币 |
4 | 吴海军 | 20% | 1000万人民币 |
5 | 吴少军 | 20% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴少军
|
|
2 |
吴少清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴凯 备案手机:*****
|
2 | 2017-04-24 | 财务负责人 |
|
吴凯
|
3 | 2017-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-04-19第三条
|
4 | 2017-04-24 | 经营范围变更 |
炼焦;煤气、焦油、粗苯生产销售(安全生产许可证有效期至2016年1月6日);焦炉煤气****电;焦炭、钢材、生铁、煤炭批****、零售。**
|
焦炭、焦粉、焦粒、五金产品、机电产品、钢材、生铁、煤炭、建材(不含木材)批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴小根 [退出]
|
吴少军 [新增]
|
6 | 2015-09-10 | 法定代表人变更 |
吴小根
|
吴少军
|
7 | 2015-09-10 | 投资人(股权)变更 |
吴少文 出资 760万人民币;吴少清 出资 760万人民币;吴少波 出资 760万人民币;吴小根 出资 1200万人民币; [退出]吴少军 出资 760万人民币;吴海军 出资 760万人民币;
|
吴少文 出资 1000( + 31.57895% )万人民币;吴少清 出资 1000( + 31.57895% )万人民币;吴少波 出资 1000( + 31.57895% )万人民币;吴少军 出资 1000( + 31.57895% )万人民币;吴海军 出资 1000( + 31.57895% )万人民币;
|
8 | 2015-09-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-08-26第五条
|
9 | 2015-09-10 | 董事备案 |
吴小根 [退出]
|
吴少军 [新增]
|
10 | 2015-09-10 | 经理备案 |
吴小根 [退出]
|
吴少军 [新增]
|