序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤丽英 | 530.0万人民币 | |
2 | 杨金仙 | 170.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨金仙
|
|
2 |
汤丽英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-05 | 地址变更 |
河北省邯郸市涉县河南店镇南庄村民委员会院内
|
河北省邯郸市涉县娲皇宫景区正德养生院
|
2 | 2022-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-08-04住所变更;章程修正案备案
|
3 | 2021-06-04 | 法定代表人变更 |
汤丽英
|
杨金仙
|
4 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨金仙 [退出]
|
汤丽英 [新增]
|
5 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤丽英 [退出]
|
杨金仙 [新增]
|
6 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
康彦 *** 备案手机:***
|
汤丽英 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-05-11 | 财务负责人 |
张青霞 ***
|
郝六平 ***
|
8 | 2020-05-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
郝彦明; [退出]康彦; [退出]
|
杨金仙; [新增]汤丽英; [新增]
|
9 | 2020-05-11 | 投资人(股权)变更 |
郝彦明 出资 30万人民币; [退出]康彦 出资 270万人民币; [退出]
|
杨金仙 出资 200万人民币; [新增]汤丽英 出资 800万人民币; [新增]
|
10 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
康彦
|
汤丽英
|