序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡爱花 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡爱花
|
|
2 |
常彦超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邯郸市鑫康餐饮管理有限公司丛台区分公司
|
胡爱花 | 2018-01-19 |
2 |
邯郸市鑫康餐饮管理有限公司邯郸开****区分公司
|
胡爱花 | 2018-01-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-31 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2019-12-31 | 法定代表人变更 |
袁杰彬
|
|
3 | 2019-12-31 | 投资人(股权)变更 |
袁杰彬 出资 300万人民币; [退出]
|
|
4 | 2019-12-31 | 联络员备案 |
袁杰彬 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2019-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁杰彬 [退出]
|
|
6 | 2019-04-24 | 经营范围变更 |
餐饮管理,餐饮服务,会议服务,住宿,食品,日用百货的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
7 | 2016-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁杰彬 [退出]
|
|
8 | 2016-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常彦超 [退出]
|
|
9 | 2016-08-22 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2016-08-22 | 董事备案 |
常彦超 [退出]
|
|