序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-19 | 负责人变更 |
雷银 [退出]
|
韩天宇 [新增]
|
2 | 2021-05-14 | 负责人变更 |
王建军 [退出]
|
雷银 [新增]
|
3 | 2020-01-21 | 负责人变更 |
张恒 [退出]
|
王建军 [新增]
|
4 | 2017-11-28 | 负责人变更 |
杨磊 [退出]
|
张恒 [新增]
|
5 | 2017-11-28 | 财务负责人 |
秦丽丽
|
朱云龙
|