序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-25 | 负责人变更 |
步晓敏 [退出]
|
郭瑞杰 [新增]
|
2 | 2020-11-03 | 负责人变更 |
于爱丽 [退出]
|
步晓敏 [新增]
|
3 | 2020-11-03 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2019-10-15 | 负责人变更 |
刘永丽 [退出]
|
于爱丽 [新增]
|
5 | 2018-09-18 | 负责人变更 |
刘丹 [退出]
|
刘永丽 [新增]
|
6 | 2018-09-18 | 联络员备案 |
张燕 *** 备案手机:***
|
尚磊 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-09-18 | 财务负责人 |
贾朝俊 ***
|
杨勇 ***
|
8 | 2018-06-11 | 经营范围变更 |
吸收本外币储蓄存款业务;办理国内、国际汇兑业务;办理银行卡(借记卡)业务;受理信用卡还款业务;基于邮储银行系统的代收代付业务;代理****行、兑付政府债券;提供个人存款证明服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收本外币储蓄存款业务;办理国内、国际汇兑业务;办理银行卡(借记卡)业务;受理信用卡还款业务;基于邮储银行系统的代收代付业务;代理****行、兑付政府债券;提供个人存款证明服务;代理销售保险、基金、个人理财产品及邮储银行委托的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-11-14 | 负责人变更 |
樊丽霞 [退出]
|
刘丹 [新增]
|
10 | 2016-11-14 | 联络员备案 |
王红娟 备案手机:*****
|
张燕 备案手机:*****
|