序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 负责人变更 |
张学聪 [退出]
|
李考兵 [新增]
|
2 | 2017-08-24 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;本企业所属房屋租赁;兼业代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(许可证有效期至2017年11月01日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;本企业所属房屋租赁;保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-12-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨华 备案手机:*****
|
4 | 2015-12-21 | 财务负责人 |
|
马海英
|
5 | 2015-12-21 | 负责人变更 |
张莉 [退出]
|
张学聪 [新增]
|
6 | 2014-12-24 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;与贷款抵押标的物相关的财产保险、家财险、长期寿险、健康险、人身意外伤害保险、本企业所属房屋租赁经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;兼业代理企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、机动车辆保险、意外伤害保险、健康保险、人寿保险(许可证有效期至2014年11月01日)
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;本企业所属房屋租赁;兼业代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(许可证有效期至2017年11月01日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|