序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-07 | 负责人变更 |
申志斌 [退出]
|
曹燕华 [新增]
|
2 | 2020-06-28 | 负责人变更 |
焦健 [退出]
|
申志斌 [新增]
|
3 | 2019-05-30 | 联络员备案 |
张小力 *** 备案手机:***
|
韩利军 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-05-30 | 负责人变更 |
姚丽丽 [退出]
|
焦健 [新增]
|
5 | 2017-12-04 | 经营场所变更 |
邯郸市峰峰矿区滏阳西路滏源广场综合楼1901号
|
河北省邯郸市峰峰矿区滏阳西路100号
|