序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 负责人变更 |
常萍 [退出]
|
张越 [新增]
|
2 | 2015-12-10 | 联络员备案 |
|
贺丽辉
|
3 | 2015-12-10 | 财务负责人 |
|
高利红
|
4 | 2015-12-10 | 经营范围变更 |
承保人民币和外币的各种人身保险业务。包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
承保人民币和外币的各种人身保险业务。包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2014-10-09 | 经营范围变更 |
对营销员开展培训及日常管理;收取营销员代收的保险费、投保单等单证;分****保险公司签****的保险单、保险收据等相关单证;接受客户的咨询、投诉。代理企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、机动车辆保险、建筑工程保险、安装工程保险、现金保险、责任保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年4月22日)
|
承保人民币和外币的各种人身保险业务。包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|